四川巴中、遂宁、德阳、绵阳市委组织部部长联动调整(图|简历
经济日报-中国经济网遂宁11月6日综合报道 近日,四川遂宁、巴中、德阳、绵阳市委组织部部长联动调整。
据巴中日报消息,日前,四川省委、省委组织部同意:熊文琦同志任中共巴中市委委员、常委、组织部部长。
据遂宁发布消息,近日,接中共四川省委和省委组织部通知:张鹏飞同志任中共遂宁市委委员、常委,市委组织部部长;免去周鸿同志中共遂宁市委常委、委员,市委组织部部长职务。
10月28日,德阳市委组织部召开机关干部职工大会,会上宣布省委组织部、德阳市委关于德阳市委组织部主要领导调整的决定,周鸿同志任德阳市委常委、组织部部长。
日前,省委同意:王华蓉同志任中共绵阳市委委员、常委;免去岳勇同志中共绵阳市委常委、委员职务。省委组织部研究同意:王华蓉同志任中共绵阳市委组织部部长;免去岳勇同志中共绵阳市委组织部部长职务。
此外,乐山市委组织部部长也做了调整。赖俊同志任中共乐山市委委员、常委,中共乐山市委组织部部长。免去熊伟同志中共乐山市委常委、委员,中共乐山市委组织部部长职务。
日前,四川省委组织部发布干部任前公示,现任资阳市委常委、组织部部长周宇,拟任正厅级领导职务。
熊文琦简历
熊文琦,男,汉族,1972年12月生,四川邻水人,1995年7月参加工作,1994年11月加入中国共产党,西南农业大学经济管理学院区域经济管理专业毕业,农业推广硕士。
1991.09--1995.07 西南农业大学资源环境学院土壤农业化学专业学习;
1995.07--1999.03 四川省达川市西外镇党政办秘书、团委书记(其间: 1996.09-1996.12在四川省委党校第四期选调生班学习; 1997.08-1998.08上派挂任达川地委农工委减灾救灾科副科长);
1999.03--2000.12 四川省达川地委农工委干部;
2000.12--2003.01 四川省达川地委(达州市委)农工委减灾救灾科副科长(其间: 2002.03-2003.03借调达州市委办公室工作; 2002.11任主任科员);
2003.01--2003.02 四川省达州市委办公室正科级干部;
2003.02--2006.07 四川省达州市委办公室综合室副主任(正科级) (2000.09-2004.12西南农业大学经济管理学院区域经济管理专业学习,获农业推广硕士学位);
2006.07--2007.07 四川省达州市委办公室信息科科长;
2007.07--2009.10 四川省达州市委办公室副县级纪检员;
2009.10--2011.02 四川省达州市委办公室副主任、副县级纪检员;
2011.02--2011.06 四川省达州市委办公室副主任;
2011.06--2011.09 四川省达州市委办公室副主任(主持市委办公室工作);
2011.09--2013.12 四川省开江县委常委、组织部部长(其间: 2011.11任开江县委党校校长, 2012.03-2013.04代理开江县委常委、宣传部长; 2012.07-2013.12代理开江县委常委、县总工会主席);
2013.12--2015.11 四川省达州市委组织部常务副部长(正县)(其间: 2014.09-2014.12参加四川省优秀干部人才递进培养第三期现代农业班培训);
2015.11--2019.07 四川省委组织部干部教育培训处处长;
2019.07--2019.12 四川省委组织部办公室主任;
2019.12--2020.10 四川省委组织部办公室主任、一级调研员;
2020.10--2020.11 四川省巴中市委常委、组织部部长;
2020.11-- 四川省巴中市委常委、组织部部长,市委党校校长、大巴山干部学院院长。
张鹏飞简历
张鹏飞,男,汉族,1970年12月生,重庆人,1992年6月加入中国共产党,1992年7月参加工作,合肥工业大学社会科学系思想政治教育专业毕业,大学法学学士,党校研究生。
1988.09—1992.07 合肥工业大学社会科学系思想政治教育专业学习;
1992.07—1995.06 宜宾电机厂销售科员、党办干事;
1995.06—1998.04 宜宾电机厂团委书记、厂办副主任;
1998.04—1999.08 宜宾市委政策研究室工作;
1999.08—2000.09 宜宾市委政策研究室科员;
2000.09—2001.12 宜宾市委政策研究室秘书综合科副科长;
2001.12—2002.09 宜宾市委政策研究室城市经济科副科长;
2002.09—2005.07 宜宾市委政策研究室主任科员、城市经济科副科长;
2005.07—2005.10 四川省纪委、省监察厅研究室工作;
2005.10—2008.07 四川省纪委、省监察厅研究室主任科员(2003.09—2006.06在四川省委党校区域经济专业研究生学习);
2008.07—2010.12 四川省纪委、省监察厅研究室纪检监察员;
2010.12—2012.10 四川省纪委、省监察厅研究室副主任;
2012.10—2013.01 四川省纪委、省监察厅信访室副主任;
2013.01—2014.06 四川省纪委、省监察厅信访室正处级副主任(其间兼:2014.05—2014.06任办公厅筹备组副组长);
2014.06—2015.04 四川省纪委办公厅副主任(正处长级);
2015.04—2017.08 四川省纪委副秘书长;
2017.08—2020.10 四川省巴中市委常委、组织部部长;
2020.10 四川省遂宁市委常委、组织部部长,市委党校校长。
周鸿简历
周鸿,男,汉族,生于1969年8月,重庆人,硕士,1992年7月参加工作,1990年12月加入中国共产党。
1988.09—1992.07 四川大学中文系汉语言文学专业学习;
1992.07—1994.01 资阳市松涛镇政府工作;
1994.01—1996.12 资阳市团委副书记(其间:1994.09-1995.10在团省委研究室、四川省委组织部青干处挂职锻炼;1996.03-1996.12主持工作);
1996.12—1997.03 资阳市团委书记;
1997.03—1999.05 四川省人民政府外事办公室综合秘书处干部、主任科员;
1999.05—2005.08 四川省人民政府外事办公室综合秘书处、秘书处副处长(其间:1999.01-2002.12四川大学法学院刑法学专业课程学习,获法学硕士学位);
2005.08—2007.12 四川省人民政府外事办公室出国管理处副处长;
2007.12—2008.03 四川省人民政府外事办公室国际处副处长(主持工作);
2008.03—2013.06 四川省人民政府外事办公室涉外安全处(国际处)处长;
2013.06—2014.03 四川省人民政府外事办公室党组成员、机关党委书记;
2014.03—2016.07 四川省知识产权局党组成员、机关党委书记(其间:2014.09-2014.12 参加四川省优秀干部人才递进培养第三期培训班学习;2016.03—2016.07 挂任国务院办公厅秘书三局副局长);
2016.07—2020.10中共遂宁市委常委、市委组织部部长、市委党校校长;
2020.10,德阳市委常委、组织部部长。
王华蓉简历
王华蓉,女,汉族,1969年1月出生,四川剑阁人,1992年11月加入中国共产党,1987年7月参加工作,中央党校经济管理专业毕业,中央党校在职研究生。
1984.09-1987.07 四川省江油幼儿师范学院学习;
1987.07-1991.03 四川省剑阁县普安幼儿园教师;
1991.03-1995.10 四川省剑阁县文教局干部(其间:1993.06四川师范大学汉语言文学专业自考大专毕业);
1995.10-1996.10 共青团四川省剑阁县委副书记;
1996.10-1996.12 共青团四川省剑阁县委书记;
1996.12-2001.10 共青团四川省广元市委副书记(1995.08-1997.12四川省委党校函授学院经济管理专业本科班学习;
1998.09-2001.07中央党校函授学院经济管理专业在职研究生班学习;
2000.06-2000.11挂职任山东省淄博市临淄区副区长);
2001.10-2004.08 共青团四川省广元市委书记(其间:2003.03下派任广元市市中区委副书记);
2004.08-2005.07 四川省广元市市中区委副书记(下派,保留正县级待遇);
2005.07-2007.05 四川省广元经济开发区党委副书记、管委会常务副主任;
2007.05-2007.12 四川省广元经济开发区党委副书记、管委会主任;
2007.12-2008.11 四川省广元市经济开发区党委书记,市政府副秘书长(2008.01任);
2008.11-2011.04 四川省广元市元坝区委书记、区人大常委会主任(2009.02任);
2011.04-2011.09 四川省广元市委常委、宣传部长,元坝区委书记、区人大常委会主任;
2011.09-2016.04 四川省广元市委常委、宣传部长;
2016.04-2020.10四川省德阳市委常委、组织部部长兼市委党校校长、市委“两新”组织工作委员会书记
2020.10,四川省绵阳市委常委、组织部部长。
岳勇简历
岳勇,男,汉族,1968年11月生,四川阆中人,1992年7月四川师范学院外语系英语专业大学毕业、文学学士,2010年4月获电子科技大学工商管理硕士学位,1992年7月参加工作,1991年12月加入中国共产党。
1988.09━1992.07四川师范学院外语系英语专业大学学习,获文学学士学位
1992.07━1992.11四川省德阳市绵竹县兴隆乡团委书记
1992.11━1994.07四川省德阳市绵竹县兴隆乡剑南节能厂副厂长(其间:1993.04━1993.06四川省委第二党校青干班学习)
1994.07━1996.07四川省德阳市绵竹县兴隆镇镇长助理、剑南节能厂副厂长(其间:1995.07━1996.07在德阳市委组织部上挂锻炼)
1996.07━1997.05四川省德阳市委组织部组织处干部
1997.05━1998.12四川省委组织部党员管理处科员
1998.12━2001.12四川省委组织部党员管理处副主任科员
2001.12━2003.11四川省委组织部党员管理处主任科员
2003.11━2004.06四川省委组织部组织一处主任科员
2004.06━2005.09四川省委组织部组织一处副处长
2005.09━2008.04四川省委组织部组织二处副处长
2008.04━2010.03四川省委组织部研究室主任
2010.03━2013.05四川省委组织部干部一处处长(2006.03━2010.04电子科技大学工商管理专业学习,获工商管理硕士学位)
2013.05━2015.06四川省委组织部秘书长、干部一处处长
2015.06━2020.10绵阳市委常委、组织部长,市委党校校长,市行政学院(市社会主义学院)院长。
上一篇:6所报考人数超过3万人的大学,2023年,其考研人数可能会更多!
下一篇:北京大学经济学院召开学习中国共产党第二十次全国代表大会重要精神专家座谈会(二)
最近更新素质教育
- 信用信息赋能,助力社会信用体系建设
- 今天距第二届全国博士后创新创业大赛总决赛还有10天!
- 北京自学考试和成教有什么不同?
- 道县:开展2023年基础教育业务工作培训
- 融入智能技术 赋能创新人才培养
- 怎么知道自己是不是脊柱侧弯?一个方法教你判断!
- 让长三角市民共享,上海城市业余联赛市面越做越大
- 华容县实验小学:最美莫过夕阳红 最浓不过敬老情
- 原创恭喜!王楚钦代替樊振东世界排名来到第一位,双方积分差仅有15分
- 自考会计专业有哪些课程?
- 播出预告丨上海市天山初级中学:不一样的学习评价
- 杭州亚残运会火炬传递圆满成功 “桂冠”画出现代版“富春山居图”
- 自考学士学位英语什么时候报名
- 日本学校要求的托福分数
- 证明差“老师”能教出好“学生”?江苏博士最新研究成果,引发国际关注!
- 让共同发展繁荣之路越走越宽广
- 原创拒绝恩比德!尼克斯目标清晰!锡伯杜点名要他,三分王成球队答案
- 喜庆乔迁五周年,共度九九重阳节
- 蚂蚁庄园今日答案最新:味精加热太久真的会致癌吗
- 2024年辽宁省普通高考报名即将开始
- 粤港澳大湾区第三届职业技能大赛将于10月23
- 难忘那次5天5夜的长途机动,还有那个同车的义务兵驾驶员
- “周五课堂”来了新老师
- 在学生中走俏的萝卜刀引发争议,消保委提醒:警惕其暴力暗示
- 校园圈丨让学生走出家门做历史作业,结果出人意料