蒋定之提请辞去江苏省人大常委会副主任 蓝绍敏任副省长人选
中国经济网北京3月28日综合报道 江苏省十二届人大常委会第二十九次会议于3月28日召开,蒋定之向会议提出辞去省第十二届人大常委会副主任职务的请求。省政府提请任命蓝绍敏为江苏省副省长。张雷向会议提出辞去副省长职务的请求。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,蒋定之,1954年9月生,是十八届中央委员,曾任江苏省委常委、常务副省长,银监会副主席、党委副书记,海南省委常委、常务副省长,海南省委副书记、省长等职。2015年1月,蒋定之回到江苏省履新省人大常委会党组书记(正省长级),1个月后当选省人大常委会副主任,2017年2月任江苏省政协主席。
蓝绍敏,男,1964年1月出生,此前担任泰州市委书记、市人大常委会主任。
蒋定之简历
蒋定之,男,1954年9月生,汉族,江苏溧阳人,中央党校研究生学历,工程硕士学位,1978年7月加入中国共产党,1975年1月参加工作。
1975年1月溧阳县埭头公社通讯报道员;
1977年3月镇江地区第二师范学校学习;
1979年1月镇江地区教育局、地委组织部干事;
1983年9月南京大学哲学系干部专修科学习;
1985年7月镇江市委组织部组织科副科长、科长(其间:1987年6月至1988年6月挂职任句容县东昌乡党委副书记、县委组织部副部长);
1989年3月镇江市委组织部副部长;
1991年1月镇江市委副秘书长;
1991年7月镇江市委副秘书长、市委办公室主任;
1994年10月扬中市委书记;
1996年11月省委组织部副部长(其间:1998年9月至2001年3月南京理工大学环境工程专业学习,获工程硕士学位);
2000年5月省委组织部副部长、省编办主任;
2000年8月无锡市委书记;
2001年11月省委常委、无锡市委书记(其间:2002年9月至2005年7月中央党校函授学院省部级干部在职研究生班政治学专业学习);
2003年2月省委常委、常务副省长、省政府党组副书记;
2003年11月省委常委、常务副省长、省政府党组副书记兼省行政学院院长;
2005年11月中国银行业监督管理委员会副主席、党委副书记、国务院三峡工程建设委员会委员;
2010年12月海南省委常委;
2011年1月海南省委常委、常务副省长、省政府党组副书记;
2011年7月海南省委副书记、常务副省长、省政府党组副书记兼省委党校校长;
2011年8月海南省委副书记、代省长、省政府党组书记;
2012年2月海南省委副书记、省长、省政府党组书记。
2015年1月江苏省人大常委会党组书记(正省长级)。
2015年2月江苏省人大常委会党组书记、常务副主任(正省长级)。
2017年2月江苏省政协主席,省人大常委会常务副主任。
党的十六大、十七大、十八大代表,十八届中央委员,十二届全国人大代表,省十二届人大代表。
蓝绍敏简历
蓝绍敏,男,1964年1月出生,汉族,广东大埔人,1984年3月加入中国共产党,1985年7月参加工作,在职研究生学历,博士学位。
1981.09-1985.07 南京航空学院航空自动控制系航空陀螺与惯性导航专业学习
1985.07-1987.02 共青团启东县委干部、副书记
1987.02-1990.12 南通市委组织部组织员、副科级组织员
1990.12-1994.11 南通合成纤维厂党委副书记
1994.11-1996.10 南通市色织一厂党委书记兼副厂长
1996.10-1998.04 南通市委组织部组织科科长、党政干部科科长
1998.04-1998.08 南通市委组织部党政干部科科长、副处级组织员
1998.08-1998.12 如皋市委副书记
1998.12-1999.12 如皋市委副书记,市政府副市长、党组成员
1999.12-2000.01 如皋市委副书记,市政府代市长、党组书记
2000.01-2000.12 如皋市委副书记,市政府市长、党组书记
2000.12-2001.01 如皋市委书记,市政府市长、党组书记
2001.01-2001.08 如皋市委书记
2001.08-2003.01 南通市委常委、如皋市委书记
2003.01-2006.02 南通市委常委,市政府副市长、党组成员(其间:2002.09-2004.01省委党校政治经济学专业学习)
2006.02-2011.04 南通市委常委,市政府常务副市长、党组副书记(其间:2006.09-2009.06华中科技大学水电与数字化工程学院系统分析与集成专业在职研究生学习,获理学博士学位)
2011.04-2011.05 宿迁市委副书记
2011.05-2012.01 宿迁市委副书记,市政府代市长、党组书记
2012.01-2013.02 宿迁市委副书记,市政府市长、党组书记
2013.02-2014.01 宿迁市委书记
2014.01-2014.07 宿迁市委书记、市人大常委会主任
2014.07-2015.01 泰州市委书记
2015.01-2017.03 泰州市委书记、市人大常委会主任
2017.03 江苏省副省长、泰州市委书记、市人大常委会主任
张雷简历
张雷,男,汉族,1961年7月出生,江苏淮安人,1985年4月入党,1982年8月参加工作,南京航空学院机械设计专业毕业,大学学历。
1978.09——1982.08,南京航空学院机械设计专业学习;
1982.08——1988.04,苏州长风机械总厂机床分厂设计员、长风机械总厂团委副书记、书记;
1988.04——1988.12,共青团苏州市委办公室主任;
1988.12——1994.06,共青团苏州市委副书记;
1994.06——1996.06,苏州市电子工业局副局长、党委委员;
1996.06——1996.11,苏州市电子工业局副局长、党委委员兼苏州有线电一厂厂长;
1996.11——1997.11,苏州电子控股(集团)有限公司总经理、副董事长、党委副书记,市电子工业局副局长;
1997.11——1998.01,苏州市科委党组书记兼苏州新区管委会副主任;
1998.01——2000.08,苏州市科委主任、党组书记兼新区管委会副主任;
2000.08——2001.08,昆山市委副书记、代市长、市长;
2001.08——2002.10,昆山市委书记;
2002.10——2003.04,昆山市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记(副厅级);
2003.04——2008.03,江苏省对外贸易经济合作厅厅长,党组书记;
2008.03——2008.06,中共江苏省泰州市委书记;
2008.06——2009.01,中共江苏省泰州市委书记、市人大常委会党组书记;
2009.01——2014.06,江苏省泰州市委书记、市人大常委会主任、党组书记;
2014年6月江苏省政府党组成员,泰州市委书记、市人大常委会主任;
2014年7月起江苏省人民政府副省长、省政府党组成员。
最近更新行业动态
- 全国211大学排名榜单公布,划分2个行政级别!
- 小学语文阅读专项十五——说明文阅读的简单方法
- 线上学校为“数字化教师”赋能
- 广钢3所“大公办”幼儿园集中开园
- 安徽师范大学附属巢湖实验中学今秋正式招新生
- 反驳俞敏洪,中小学教师绝对有资格,也绝对能胜任教学岗位
- 高考275人上清华北大,衡水中学却被质疑,看到这张图大家沉默了
- 大学生入党和不入党有什么差别?看完这篇文章你就知道了
- 三年级数学期末考试,学生考了60分,全班第3名,妈妈听后却哭了
- “鬼才”历史老师:重大“标志性”事件绘成表,初中3年不再愁
- 如果学霸当中小学老师,会不会提升档次?网友:学霸不适合当老师
- 中学校服收2300元:家委会别没“存在感”
- 三年级语文修改病句练习题汇总,很全面(可打印),期中考试要考
- 江苏最憋屈的大学,曾是全国重点大学,如今却连211都没混上!
- 高中数学:函数和导数题型你会做吗?
- 2020部编版三年级语文下册,第二单元测试卷,附答案
- 幼儿园开学时间终于敲定了,家长态度不一,对此,你怎么看待?
- 重要提醒:国务院将体育纳入高中学业水平测试是否影响你?
- 重磅!四川公办民办高中取消自主招生考试,录取以中考成绩为依据!
- 西湖大学28位创始捐赠人中9位河南老乡 施一公:我很感谢他们
- 初中数学教学的几点思考
- 揭秘全美顶尖公立高中新泽西High Tech High
- 幼儿园小女生每天闯关1小时,妈妈解脱了,她却驶上“快车道”!
- 初中生“早恋”时,多半会偷偷做“3件事”,尤其第1件太真实!
- 网传贵阳一幼儿园20名幼儿食物中毒 教育部门辟谣