甘肃省副省长夏红民调任贵州省委常委、省纪委书记
甘肃省公示任命频道-每日甘肃网
原标题:夏红民任贵州省委常委、省纪委书记;李邑飞任贵州省委常委;宋璇涛另有任用
近日,中共中央批准:夏红民同志任中共贵州省委委员、常委和省纪委书记;李邑飞同志任中共贵州省委委员、常委;免去宋璇涛同志的中共贵州省委常委、委员和省纪委书记职务。中共中央对宋璇涛同志另有任用。
夏红民
李邑飞
今天下午,在贵州省委全面深化改革领导小组第32次会议上,这两位同志正式亮相。
夏红民简历
夏红民同志,男,汉族,1961年12月出生,湖北监利人,1982年8月参加工作,1981年5月加入中国共产党,大学学历,高级农艺师。
1978年10月至1982年8月,在华中农学院植物保护系植物保护专业学习;
1982年8月至1984年6月,任农牧渔业部农业局植保处干部;
1984年6月至1988年4月,任农牧渔业部办公厅秘书、科员、副处级秘书(其间:1987年4月至1988年4月,挂职任湖北省鄂西土家族苗族自治州政府扶贫办副主任);
1988年4月至1989年8月,任农业部办公厅扶贫办副主任、部长办公室副处级秘书;
1989年8月至1990年11月,任农业部综合计划司区域开发处负责人;
1990年11月至1992年6月,任农业部综合计划司办公室副主任、主任;
1992年6月至1993年10月,任农业部综合计划司投资基建处处长;
1993年10月至1994年7月,任中国动植物检疫总所副所长(副局级)、党组成员;
1994年7月至1998年7月,任中国动植物检疫局副局长、党组成员(其间:1996年3月至1996年7月,在中央党校进修部厅局班学习);
1998年7月至2000年12月,任国家出入境检验检疫局动植物监管司司长;
2000年12月至2001年3月,任国家出入境检验检疫局副局长(正局级)、党组成员;
2001年3月至2001年8月,任国家质量监督检验检疫总局党组成员;
2001年8月至2004年9月,任国家质量监督检验检疫总局党组成员、动植物检疫监管司司长(兼);
2004年9月至2006年6月,任国家质量监督检验检疫总局党组成员(其间:2005年9月至2006年1月,在中央党校进修部省部班学习);
2006年6月至2012年8月,任甘肃省政府党组成员、省长助理;
2012年8月至2014年7月,任甘肃省政府党组成员、省长助理,庆阳市委书记,庆阳军分区党委第一书记;
2014年7月至2014年11月,任甘肃省副省长、省政府党组成员,庆阳市委书记,庆阳军分区党委第一书记;
2014年11月至2017年3月,任甘肃省副省长、省政府党组成员,省科协主席,省残联主席,省红十字会会长,国际文化交流协会理事长;
2017年3月起,任贵州省委常委,省纪委书记。
夏红民同志是十二届全国人大代表。
李邑飞简历
李邑飞同志,男,汉族,1964年1月出生,云南墨江人,1985年7月参加工作,1984年10月加入中国共产党,大学学历,公共管理硕士。
1980年9月至1985年7月,在昆明医学院卫生系卫生学专业学习;
1985年7月至1986年10月,任昆明医学院卫生系干部;
1986年10月至1996年3月,任云南省劳动人事厅(劳动厅)干部(其间:1994年11月至1995年11月,任云南省委农村工作队彝良县发达乡小河村工作组组长);
1996年3月至1998年11月,任云南省劳动厅职业安全卫生监察处副处长(其间:1997年3月至1997年7月,在云南省委党校中青年干部培训班学习);
1998年11月至2000年9月,任云南省经贸委职业安全处副处长(1997年8月至1999年12月,在中央党校领导干部函授本科班经济管理专业学习);
2000年9月至2001年1月,任云南省经贸委工业一处副处长;
2001年1月至2001年11月,任云南省经贸委工业一处处长;
2001年11月至2003年7月,任云南省有色地质局副局长(其间:2002年9月至2003年1月,在中央党校西部干部培训班学习);
2003年7月至2005年6月,任云南省迪庆州委副书记;
2005年6月至2006年6月,任云南省迪庆州委副书记、组织部部长;
2006年6月至2009年12月,任云南省迪庆州委副书记(2006年3月至2008年1月,在清华大学公共管理学院公共管理专业学习,获公共管理硕士学位;
2007年12月,明确为正厅级;
2008年4月至2008年12月,挂职任国家开发银行信贷局副局长);
2009年12月至2010年1月,任云南省昆明市委副书记(正厅级);
2010年1月至2011年1月,任云南省昆明市委副书记(正厅级)、党校校长;
2011年1月至2012年12月,任云南省昆明市委副书记(正厅级)、党校校长、政法委书记(2012年5月免);
2012年12月至2015年2月,任云南省政府副秘书长、办公厅主任、党组副书记;
2015年2月至2016年1月,任云南省政府秘书长、党组成员、办公厅党组书记;
2016年1月至2016年5月,任云南省委秘书长兼省委省直机关工作委员会书记;
2016年5月至2017年3月,任云南省委常委、秘书长兼省委省直机关工作委员会书记;
2017年3月起,任贵州省委常委。
编辑:安东
最近更新行业动态
- 全国211大学排名榜单公布,划分2个行政级别!
- 小学语文阅读专项十五——说明文阅读的简单方法
- 线上学校为“数字化教师”赋能
- 广钢3所“大公办”幼儿园集中开园
- 安徽师范大学附属巢湖实验中学今秋正式招新生
- 反驳俞敏洪,中小学教师绝对有资格,也绝对能胜任教学岗位
- 高考275人上清华北大,衡水中学却被质疑,看到这张图大家沉默了
- 大学生入党和不入党有什么差别?看完这篇文章你就知道了
- 三年级数学期末考试,学生考了60分,全班第3名,妈妈听后却哭了
- “鬼才”历史老师:重大“标志性”事件绘成表,初中3年不再愁
- 如果学霸当中小学老师,会不会提升档次?网友:学霸不适合当老师
- 中学校服收2300元:家委会别没“存在感”
- 三年级语文修改病句练习题汇总,很全面(可打印),期中考试要考
- 江苏最憋屈的大学,曾是全国重点大学,如今却连211都没混上!
- 高中数学:函数和导数题型你会做吗?
- 2020部编版三年级语文下册,第二单元测试卷,附答案
- 幼儿园开学时间终于敲定了,家长态度不一,对此,你怎么看待?
- 重要提醒:国务院将体育纳入高中学业水平测试是否影响你?
- 重磅!四川公办民办高中取消自主招生考试,录取以中考成绩为依据!
- 西湖大学28位创始捐赠人中9位河南老乡 施一公:我很感谢他们
- 初中数学教学的几点思考
- 揭秘全美顶尖公立高中新泽西High Tech High
- 幼儿园小女生每天闯关1小时,妈妈解脱了,她却驶上“快车道”!
- 初中生“早恋”时,多半会偷偷做“3件事”,尤其第1件太真实!
- 网传贵阳一幼儿园20名幼儿食物中毒 教育部门辟谣